序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马涛涛 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马涛涛
|
|
2 |
殷文忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-12 | 住所 |
北京市昌平区回龙观西大街35号院3号楼1层132
|
北京市昌平区回龙观西大街35号院1号楼3层345
|
2 | 2019-01-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙亚楠*, [退出]殷文忠
|
马涛涛*, [新增]殷文忠
|
3 | 2019-01-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙亚楠 执行董事; [退出]孙亚楠 经理; [退出]殷文忠 监事
|
马涛涛 执行董事; [新增]马涛涛 经理; [新增]殷文忠 监事
|
4 | 2019-01-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙亚楠* 执行董事 [退出]孙亚楠* 经理 [退出]殷文忠 监事
|
马涛涛* 执行董事 [新增]马涛涛* 经理 [新增]殷文忠 监事
|
5 | 2019-01-25 | 投资人 |
孙亚楠 自然人股东 [退出]
|
马涛涛 自然人股东 [新增]
|
6 | 2019-01-25 | 法定代表人 |
孙亚楠
|
马涛涛
|
7 | 2018-08-23 | 注册资本 |
100
|
5000( + 4900% )
|
8 | 2018-08-23 | 注册资本 |
100万
|
5000万( + 4900% )
|
9 | 2018-08-23 | 注册资本 |
100万元
|
5000万元( + 4900% )
|
10 | 2017-11-29 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院6号楼8层902
|
北京市昌平区回龙观西大街35号院3号楼1层132
|