序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄志文 | 70% | 700万人民币 |
2 | 谭家南 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志文
|
|
2 |
谭家南
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
京娱互动网络科技(北京)有限公司云南分公司
|
黄志文 | 2021-08-12 |
2 |
京娱互动网络科技(北京)有限公司广州分公司
|
单洁雯 | 2017-07-03 |
3 |
京娱互动网络科技(北京)有限公司上海分公司
|
施涛 | 2017-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 住所 |
北京市朝阳区南湖中园317号楼2层2单元201
|
北京市朝阳区将台乡酒仙桥路甲12号三层3925
|
2 | 2021-03-12 | 法定代表人 |
叶楚森
|
|
3 | 2021-03-12 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2021-03-12 | 投资人 |
叶楚森,自然人股东 [退出]
|
黄志文,自然人股东, [新增]谭家南,自然人股东 [新增]
|
5 | 2021-03-12 | 法定代表人 |
叶楚森
|
黄志文
|
6 | 2021-03-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄云勇, [退出]叶楚森* [退出]
|
黄志文*, [新增]谭家南 [新增]
|
7 | 2017-03-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔蕾 执行董事; [退出]崔蕾 经理; [退出]林东 监事 [退出]
|
叶楚森 执行董事; [新增]叶楚森 经理; [新增]黄云勇 监事 [新增]
|
8 | 2017-03-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔蕾*, [退出]林东 [退出]
|
黄云勇, [新增]叶楚森* [新增]
|
9 | 2017-03-07 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)崔蕾* 执行董事 [退出]崔蕾* 经理 [退出]林东 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)叶楚森* 执行董事 [新增]叶楚森* 经理 [新增]黄云勇 监事 [新增]
|
10 | 2017-03-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔蕾* 执行董事 [退出]崔蕾* 经理 [退出]林东 监事 [退出]
|
叶楚森* 执行董事 [新增]叶楚森* 经理 [新增]黄云勇 监事 [新增]
|