序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈慧娜 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 贺丹 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈慧娜
|
|
2 |
贺丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 经营范围 |
技术服务、技术转让、技术开****、技术推广、技术咨询;会议服务、承办展览展示活动;设计、制作、代理、****布广告;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动漫设计;电脑图文设计、制作;计算机系统服务;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术服务、技术转让、技术开****、技术推广、技术咨询;会议服务、承办展览展示活动;设计、制作、代理、****布广告;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑动漫设计;电脑图文设计、制作;计算机系统服务;销售机械设备、日用品、针纺织品、洗涤用品、化妆品、包装材料、橡胶制品、塑料制品、工艺品、纸制品、五金交电、服装鞋帽、计算机、软件及辅助设备、皮革制品、办公用品、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、音响设备、卫生洁具、照相器材、电气设备、体育用品。。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-01-21 | 住所 |
北京市怀柔区雁栖经济开****区乐园大街38号
|
北京市怀柔区乐园西大街13号院28号楼1层28-3
|
3 | 2019-09-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈慧娜 执行董事;陈慧娜 经理;齐华成 监事 [退出]
|
陈慧娜 执行董事;陈慧娜 经理;贺丹 监事 [新增]
|
4 | 2019-09-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈慧娜*,齐华成 [退出]
|
陈慧娜*,贺丹 [新增]
|
5 | 2019-09-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈慧娜* 执行董事陈慧娜* 经理齐华成 监事 [退出]
|
陈慧娜* 执行董事陈慧娜* 经理贺丹 监事 [新增]
|
6 | 2019-09-03 | 投资人 |
齐华成 自然人股东 [退出]陈慧娜 自然人股东
|
陈慧娜 自然人股东贺丹 自然人股东 [新增]
|
7 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
章冰 执行董事; [退出]章冰 经理; [退出]齐华成 监事
|
陈慧娜 执行董事; [新增]陈慧娜 经理; [新增]齐华成 监事
|
8 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
齐华成,章冰* [退出]
|
陈慧娜*, [新增]齐华成
|
9 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
章冰* 执行董事 [退出]章冰* 经理 [退出]齐华成 监事
|
陈慧娜* 执行董事 [新增]陈慧娜* 经理 [新增]齐华成 监事
|
10 | 2018-10-08 | 投资人 |
齐华成 自然人股东章冰 自然人股东 [退出]
|
齐华成 自然人股东陈慧娜 自然人股东 [新增]
|