序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宇锋 | 75% | 7500.0万人民币 |
2 | 杨光 | 25% | 2500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宇锋
|
|
2 |
杨光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 住所 |
北京市石景山区实兴东街11号4层4359
|
北京市石景山区实兴大街30号院7号楼8层226号(集群注册)
|
2 | 2021-02-26 | 经营范围 |
医学研究与试验****展;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济信息咨询(不含投资咨询);公共关系服务;会议服务;工艺美术品设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理;云计算中心(PUE值在1.45以下);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理;销售医疗器械II类、消毒用品、医用卫生口罩;货物进出口、代理进出口、技术进出口;互联网信息服务;从事拍卖业务;批****药品;人力资源服务;批****、零售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事拍卖业务、互联网信息服务、批****药品、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
医学研究与试验****展;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;经济信息咨询(不含投资咨询);公共关系服务;会议服务;工艺美术品设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理;云计算中心(PUE值在1.45以下);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理;销售医疗器械II类、消毒用品、医用卫生口罩;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2020-02-28 | 经营范围 |
批****药品;互联网信息服务;人力资源服务;批****、零售食品;从事拍卖业务;医学研究与试验****展;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济信息咨询(不含投资咨询);公共关系服务;会议服务;工艺美术品设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理;云计算中心(PUE值在1.45以下);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
互联网信息服务;从事拍卖业务;批****药品;人力资源服务;批****、零售食品。医学研究与试验****展;技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济信息咨询(不含投资咨询);公共关系服务;会议服务;工艺美术品设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理;云计算中心(PUE值在1.45以下);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理;销售医疗器械II类、消毒用品、医用卫生口罩;货物进出口、代理进出口、技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事拍卖业务、互联网信息服务、批****药品、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
4 | 2019-07-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜艳华, [退出]张传健* [退出]
|
杨光, [新增]张宇锋* [新增]
|
5 | 2019-07-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张传健 执行董事; [退出]张传健 经理; [退出]杜艳华 监事 [退出]
|
张宇锋 执行董事; [新增]张宇锋 经理; [新增]杨光 监事 [新增]
|
6 | 2019-07-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张传健* 执行董事 [退出]张传健* 经理 [退出]杜艳华 监事 [退出]
|
张宇锋* 执行董事 [新增]张宇锋* 经理 [新增]杨光 监事 [新增]
|
7 | 2019-07-10 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2019-07-10 | 投资人 |
北京城乡万家文化产业有限公司 法人股东 [退出]
|
张宇锋 自然人股东 [新增]杨光 自然人股东 [新增]
|
9 | 2019-07-10 | 法定代表人 |
张传健
|
张宇锋
|
10 | 2019-05-15 | 注册资本 |
5000万
|
10000万( + 100% )
|