序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵德天 | 50% | 275.0万人民币 |
2 | 张艳平 | 40.90909% | 225.0万人民币 |
3 | 韩建明 | 9.09091% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵德天
|
|
2 |
张艳平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 投资人 |
张艳平,自然人股东,赵德天,自然人股东
|
韩建明,自然人股东, [新增]张艳平,自然人股东,赵德天,自然人股东
|
2 | 2021-10-28 | 注册资本 |
500万
|
550万( + 10% )
|
3 | 2021-09-27 | 住所 |
北京市顺义区金关北二路2号院1号楼4层409
|
北京市顺义区信中北街16号院3号楼7层712
|
4 | 2020-10-21 | 住所 |
北京市朝阳区望京园402号楼33层3821
|
北京市顺义区金关北二路2号院1号楼4层409
|
5 | 2020-07-07 | 投资人 |
1 赵德天 235 自然人股东;2 张艳平 225 自然人股东;3 张少华 40 自然人股东
|
1 赵德天 275 自然人股东;2 张艳平 225 自然人股东
|
6 | 2020-07-07 | 投资人 |
张少华,自然人股东,张艳平,自然人股东,赵德天,自然人股东
|
张艳平,自然人股东,赵德天,自然人股东
|
7 | 2020-07-07 | 投资人 |
赵德天 自然人股东张艳平 自然人股东张少华 自然人股东 [退出]
|
赵德天 自然人股东张艳平 自然人股东
|
8 | 2019-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张艳平,赵勇男*
|
张艳平,赵德天*
|
9 | 2019-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 赵勇男 执行董事;2 赵勇男 经理
|
1 赵德天 执行董事;2 赵德天 经理;3 张艳平 监事
|
10 | 2019-12-09 | 投资人 |
1 赵勇男 255 自然人股东;2 张艳平 245 自然人股东
|
1 赵德天 235 自然人股东;2 张艳平 225 自然人股东;3 张少华 40 自然人股东
|