序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宏涛 | 95% | 47.5万人民币 |
2 | 黄杉 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞庚
|
|
2 |
屈伸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 住所 |
北京市朝阳区十里堡路1号39号楼3层305号
|
北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室5099号
|
2 | 2022-04-08 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开****;组织文化艺术交流活动(不含演出);应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;基础软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;设计、制作、代理、****布广告;承办展览展示活动;会议服务;电影摄制;企业策划;销售Ⅱ医疗器械;互联网信息服务;零售药品;销售食品;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务;零售药品;销售食品;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;广播电视节目制作。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开****;组织文化艺术交流活动;人工智能应用软件开****;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能基础软件开****;货物进出口;技术进出口;进出口代理;广告****布;广告设计、代理;广告制作;平面设计;会议及展览服务;电影摄制服务;企业形象策划;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
屈伸,张宏涛* [退出]
|
李瑞庚*, [新增]屈伸
|
4 | 2021-05-20 | 法定代表人 |
|
李瑞庚
|
5 | 2021-05-20 | 住所 |
北京市朝阳区望京中环南路甲2号20层B2203号1室
|
北京市朝阳区十里堡路1号39号楼3层305号
|
6 | 2021-04-14 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开****;组织文化艺术交流活动(不含演出);应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;基础软件服务;设计、制作、代理、****布广告;承办展览展示活动;会议服务;电影摄制;企业策划;销售Ⅱ医疗器械;互联网信息服务;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;销售食品;零售药品;销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动、销售食品、零售药品、销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开****;组织文化艺术交流活动(不含演出);应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;公共关系服务;基础软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;设计、制作、代理、****布广告;承办展览展示活动;会议服务;电影摄制;企业策划;销售Ⅱ医疗器械;互联网信息服务;零售药品;销售食品;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务;零售药品;销售食品;销售第三类医疗器械;从事互联网文化活动;广播电视节目制作。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2020-03-30 | 投资人 |
张宏涛 自然人股东李忠存 自然人股东 [退出]黄杉 自然人股东
|
张宏涛 自然人股东黄杉 自然人股东
|
8 | 2020-03-05 | 投资人 |
张宏涛 自然人股东李忠存 自然人股东黄杉 自然人股东北京采邑科技有限公司 法人股东 [退出]
|
张宏涛 自然人股东李忠存 自然人股东黄杉 自然人股东
|