序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯欣 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王鑫磊
|
|
2 |
隆海丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯欣*, [退出]隆海丽
|
隆海丽,王鑫磊* [新增]
|
2 | 2022-07-18 | 法定代表人 |
冯欣
|
王鑫磊
|
3 | 2022-03-09 | 法定代表人 |
杨小军
|
冯欣
|
4 | 2022-03-09 | 投资人 |
杨小军,自然人股东, [退出]张学,自然人股东 [退出]
|
冯欣,自然人股东 [新增]
|
5 | 2022-03-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2022-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨小军*, [退出]张学 [退出]
|
冯欣*, [新增]隆海丽 [新增]
|
7 | 2021-12-31 | 住所 |
北京市顺义区顺畅大道14号院3号楼4层1单元422
|
北京市昌平区创新园35号楼2层206
|
8 | 2021-11-09 | 住所 |
北京市门头沟区门头沟路11号院4号楼8层820
|
北京市顺义区顺畅大道14号院3号楼4层1单元422
|