序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏辰午节能科技股份有限公司 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 大唐电信科技股份有限公司 | 20% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文景
|
|
2 |
林资博
|
|
3 |
翟伟才
|
|
4 |
张殷
|
|
5 |
霍智渊
|
|
6 |
吴晔
|
|
7 |
冯敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
霍智渊,孔繁学, [退出]林资博*,宋静, [退出]张文景,张殷
|
翟伟才, [新增]冯敏, [新增]霍智渊,林资博,吴晔, [新增]张文景*,张殷
|
2 | 2022-07-07 | 法定代表人 |
林资博
|
张文景
|
3 | 2019-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博 董事长;张殷 董事;张文景 董事;邱永和 董事; [退出]霍智渊 董事;林资博 经理;宋静 监事
|
林资博 董事长;张殷 董事;张文景 董事;霍智渊 董事;孔繁学 董事; [新增]林资博 经理;宋静 监事
|
4 | 2019-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
霍智渊,林资博*,邱永和, [退出]宋静,张文景,张殷
|
霍智渊,孔繁学, [新增]林资博*,宋静,张文景,张殷
|
5 | 2019-12-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博* 董事长张殷 董事张文景 董事邱永和 董事 [退出]霍智渊 董事林资博* 经理宋静 监事
|
林资博* 董事长张殷 董事张文景 董事霍智渊 董事孔繁学 董事 [新增]林资博* 经理宋静 监事
|
6 | 2018-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博 董事长;姜若松 董事; [退出]张殷 董事;邱永和 董事;霍智渊 董事;姜若松 经理; [退出]宋静 监事
|
林资博 董事长;张殷 董事;张文景 董事; [新增]邱永和 董事;霍智渊 董事;林资博 经理;宋静 监事
|
7 | 2018-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
霍智渊,姜若松, [退出]林资博*,邱永和,宋静,张殷
|
霍智渊,林资博*,邱永和,宋静,张文景, [新增]张殷
|
8 | 2018-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博* 董事长霍智渊 董事邱永和 董事张殷 董事姜若松 董事 [退出]姜若松 经理 [退出]宋静 监事
|
林资博* 董事长邱永和 董事张殷 董事霍智渊 董事张文景 董事 [新增]林资博* 经理宋静 监事
|
9 | 2017-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博 董事长; [退出]姜若松 董事; [退出]张殷 董事; [退出]邱永和 董事; [退出]霍智渊 董事; [退出]姜若松 经理; [退出]宋静 监事 [退出]
|
None
|
10 | 2017-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
林资博 董事长;姜若松 董事;张殷 董事;邱永和 董事;霍智渊 董事;姜若松 经理;宋静 监事
|
|