序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田野 | 51% | 3315.0万人民币 |
2 | 杨森 | 49% | 3185.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田野
|
|
2 |
王乃玄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 经营范围 |
销售食品;技术开****、咨询、转让、推广、服务;经济信息咨询;企业形象策划;会议服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、****布广告;家居装饰及设计;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、干鲜果品、水产品、鲜肉、新鲜禽蛋、文化用品、体育用品、日用品、工艺美术品、医疗器械(I类)、建筑材料、五金交电(不含电动自行车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、咨询、转让、推广、服务;经济信息咨询;企业形象策划;会议服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、****布广告;家居装饰及设计;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、干鲜果品、水产品、鲜肉、新鲜禽蛋、文化用品、体育用品、日用品、工艺美术品、医疗器械(I类)、建筑材料、五金交电(不含电动自行车)、食用农产品、谷物、粮食;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-08-04 | 企业名称 |
北京田野瑞祥科技有限公司
|
中农田原(北京)农业科技有限公司
|
3 | 2021-06-17 | 投资人 |
田野,自然人股东,王乃玄,自然人股东 [退出]
|
田野,自然人股东,杨森,自然人股东 [新增]
|
4 | 2021-06-01 | 注册资本 |
100万
|
6500万( + 6400% )
|
5 | 2019-10-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
田野*,张皓 [退出]
|
田野*,王乃玄 [新增]
|
6 | 2019-10-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
田野* 执行董事田野* 经理张皓 监事 [退出]
|
田野* 执行董事田野* 经理王乃玄 监事 [新增]
|
7 | 2019-10-30 | 投资人 |
田野 自然人股东王乃玄 自然人股东张皓 自然人股东 [退出]
|
田野 自然人股东王乃玄 自然人股东
|
8 | 2019-04-28 | 注册资本 |
50万
|
100万( + 100% )
|
9 | 2019-04-28 | 投资人 |
田野 自然人股东张皓 自然人股东
|
田野 自然人股东王乃玄 自然人股东 [新增]张皓 自然人股东
|
10 | 2019-04-28 | 注册资本 |
50万元
|
100万元( + 100% )
|