序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万为亮 | 99% | 9.9万人民币 |
2 | 李保文 | 1% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万为亮
|
|
2 |
李保文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-20 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2017年09月06日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
餐饮管理(经营期限至2018年06月15日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
2 | 2016-09-12 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2016年08月25日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
餐饮管理(经营期限至2017年09月06日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
3 | 2015-09-06 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2015年07月24日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
餐饮管理(经营期限至2016年08月25日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
4 | 2015-09-06 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2013年08月16日)。
|
餐饮管理(经营期限至2016年08月25日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
5 | 2015-04-28 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2015年07月24日)。
|
餐饮管理(经营期限至2015年07月24日)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
6 | 2014-07-29 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2014年07月15日)。
|
餐饮管理(经营期限至2015年07月24日)。
|
7 | 2013-10-18 | 经营范围及方式 |
餐饮管理(经营期限至2013年08月16日)。
|
餐饮管理(经营期限至2014年07月15日)。
|