序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纪玉洁 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-16 | 经营范围 |
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)(餐饮服务许可证有效期至2017年11月17日)。餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
餐饮服务(热食类食品制售;冷食类食品制售;预包装食品零售(含冷藏冷冻食品))(餐饮服务许可证有效期至2022年10月24日)。餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(热食类食品制售;冷食类食品制售;预包装食品零售(含冷藏冷冻食品))以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
2 | 2014-11-21 | 经营范围 |
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2014年11月17日)。餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广。
|
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品)(餐饮服务许可证有效期至2017年11月17日)。餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
3 | 2013-09-18 | 投资人 |
李昌锋 10 自然人股东 [退出]
|
纪玉洁 10 自然人股东 [新增]
|
4 | 2013-08-16 | 投资人 |
屈玉彬 3 自然人股东 [退出]
|
李昌锋 10 自然人股东 [新增]
|
5 | 2013-08-16 | 注册资本 |
3万元
|
10万元( + 233.33333% )
|
6 | 2012-05-04 | 经营范围 |
餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广。
|
餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2014年11月17日)。餐饮管理;企业策划;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;技术推广。
|