序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕志华 | 55% | 55万人民币 |
2 | 梁静宜 | 45% | 45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕志华
|
|
2 |
刘永文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 经营范围 |
销售食品;销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、金属材料、机械设备、空调制冷设备、装饰材料(不从事实体店铺经营)、玻璃制品;技术推广服务;产品设计;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;承办展览展示活动;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、金属材料、机械设备、空调制冷设备、装饰材料(不从事实体店铺经营)、玻璃制品;技术推广服务;产品设计;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;承办展览展示活动;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务;食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-05-14 | 住所 |
北京市朝阳区万通路28号2层2023
|
北京市房山区拱辰南大街1号7层707
|
3 | 2020-03-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
马鸿涛 执行董事; [退出]马鸿涛 经理; [退出]刘永文 监事
|
吕志华 执行董事; [新增]吕志华 经理; [新增]刘永文 监事
|
4 | 2020-03-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘永文,马鸿涛* [退出]
|
刘永文,吕志华* [新增]
|
5 | 2020-03-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
马鸿涛* 执行董事 [退出]马鸿涛* 经理 [退出]刘永文 监事
|
吕志华* 执行董事 [新增]吕志华* 经理 [新增]刘永文 监事
|
6 | 2020-03-12 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-03-12 | 投资人 |
马鸿涛 自然人股东 [退出]
|
吕志华 自然人股东 [新增]梁静宜 自然人股东 [新增]
|
8 | 2020-03-12 | 法定代表人 |
马鸿涛
|
吕志华
|
9 | 2017-07-24 | 经营范围 |
销售食品。销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、金属材料、机械设备、空调制冷设备、装饰材料(不从事实体店铺经营)、玻璃制品;技术推广服务;产品设计;货物进出口;技术进出口;代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
销售食品。销售日用品、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、金属材料、机械设备、空调制冷设备、装饰材料(不从事实体店铺经营)、玻璃制品;技术推广服务;产品设计;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;承办展览展示活动;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;摄影扩印服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|