序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴培银 | 56% | 1120万人民币 |
2 | 戴启立 | 42.5% | 850万人民币 |
3 | 吴金辉 | 1.5% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴金辉
|
|
2 |
戴培银
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏美林投资有限公司桐城分公司
|
翟育进 | 2007-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-15 | 股东变更 |
吴金辉戴启立
|
吴金辉戴启立戴培银 [新增]
|
2 | 2016-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戴启立
|
吴金辉
|
3 | 2016-11-08 | 法定代表人变更 |
戴启立
|
吴金辉
|
4 | 2016-10-18 | 股东变更 |
戴培银 [退出]戴启立吴金芬 [退出]
|
吴金辉 [新增]戴启立
|