序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘美
|
|
2 |
包尊伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南京水美环保机械有限公司泰兴分公司
|
刘美 | 2005-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 法定代表人变更 |
邵榴
|
刘美
|
2 | 2021-04-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邵榴 [退出]
|
刘美 [新增]
|
3 | 2021-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵榴
|
刘美
|
4 | 2014-08-01 | 经营期限变更 |
2014-08-03
|
None
|
5 | 2014-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘美
|
邵榴
|
6 | 2014-08-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2014-08-01 | 经营期限变更 |
2014-08-03
|
|
8 | 2014-08-01 | 股东变更 |
刘美 [退出]邵榴
|
邵榴
|
9 | 2014-08-01 | 法定代表人变更 |
刘美
|
邵榴
|