序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 色丽可(中国)有限公司 | 100% | 210.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Wolfgang Mitterhuemer
|
|
2 |
Emily Marie Mitterhuemer
|
|
3 |
Marisa Mitterhuemer
|
|
4 |
Wong Man Lai
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
富士色丽可油墨(南京)有限公司广州分公司
|
MARTIN SEAN SWIFT | 2008-05-26 |
2 |
艾康油墨(南京)有限公司上海分公司
|
Wolfgang Mitterhuemer | 2008-05-23 |
3 |
富士色丽可油墨(南京)有限公司北京分公司
|
马丁(MARTIN SEAN SWIFT) | 2008-05-13 |
4 |
富士色丽可油墨(南京)有限公司上海办事处
|
高仁奥(JEAN-YVES GLAZIOU) | 2000-11-16 |
5 |
富士色丽可油墨(南京)有限公司北京办事处
|
格劳茨欧 | 2000-10-11 |
6 |
富士色丽可油墨(南京)有限公司广州办事处
|
高仕奥 | 2000-07-10 |
7 |
艾康油墨(南京)有限公司深圳分公司
|
WOLFGANG MITTERHUEMER | 1999-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
六合区玉带工业开****区
|
南京六合高新技术产业开****区王桥路59号
|