序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王贤露 | 60% | 900万人民币 |
2 | 潘玉英 | 40% | 600万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
无锡市新力啤酒有限公司宜兴城东经营部
|
王菊华 | 2007-09-21 |
2 |
无锡市新力啤酒有限公司新力经营部
|
冯新芳 | 2003-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
逄锦程
|
潘玉英
|
2 | 2019-01-30 | 法定代表人变更 |
逄锦程
|
潘玉英
|
3 | 2019-01-30 | 股东变更 |
逄锦程 [退出]王贤露
|
潘玉英 [新增]王贤露
|
4 | 2018-04-27 | 股东变更 |
王贤露逄锦程周孟中 [退出]
|
逄锦程王贤露
|
5 | 2017-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周孟中
|
逄锦程
|
6 | 2017-12-04 | 股东变更 |
周孟中谈志坚 [退出]董美云 [退出]
|
王贤露 [新增]逄锦程 [新增]周孟中
|
7 | 2017-12-04 | 经营范围 |
啤酒、黄酒、果露酒、汽水、矿泉水、山泉水、果菜汁饮料的制售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒、饮料的制售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-12-04 | 法定代表人变更 |
周孟中
|
逄锦程
|
9 | 2014-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘永光
|
周孟中
|
10 | 2014-09-24 | 法定代表人变更 |
刘永光
|
周孟中
|