序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张震
|
|
2 |
沈佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
科技信息咨询、服务;企业管理服务(不含投资与资产管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-04-06 | 法定代表人变更 |
黄翔
|
张震
|
3 | 2021-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄翔
|
张震
|
4 | 2021-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周慰俐 [退出]马自雄
|
陆一诚 [新增]马自雄
|
5 | 2017-01-12 | 经营范围 |
科技信息咨询、服务;境内劳务派遣;企业管理服务;自有资金对外投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
科技信息咨询、服务;企业管理服务(不含投资与资产管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|