序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建荣 | 72% | 1440.0万人民币 |
2 | 张云晓 | 10% | 200.0万人民币 |
3 | 庄文官 | 8% | 160.0万人民币 |
4 | 汪立勇 | 5% | 100.0万人民币 |
5 | 余建华 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建荣
|
|
2 |
庄文官
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江阴东瑞电力仪表有限公司要塞分公司
|
陈建荣 | 2006-04-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2023-01-02
|
|
2 | 2020-11-18 | 法定代表人变更 |
刘云芬
|
|
3 | 2020-11-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电气自动化与通讯设备(不含无线电****射装置及卫星电视广播地面接收设施)、消防电子仪表、电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备的研究、开****、生产、销售;电子产品、机械设备、文具用品、体育用品的销售;计算机软件的开****;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
4 | 2020-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘云芬
|
|
5 | 2018-09-25 | 注册资本变更 |
1500.000000
|
|
6 | 2018-09-25 | 投资总额变更 |
1500.000000
|
|
7 | 2016-07-21 | 经营范围 |
电气自动化与通讯设备(不含无线电****射装置及卫星电视广播地面接收设施)的研究、开****、生产、销售;电子产品、机械设备、文具用品、体育用品的销售;计算机软件的开****;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
8 | 2016-01-21 | 经营范围 |
电气自动化与通讯设备(不含无线电****射装置及卫星电视广播地面接收设施)的研究、开****、生产、销售;电子产品、机械设备、文具用品、体育用品的销售;计算机软件的开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
9 | 2015-05-22 | 投资总额变更 |
200.000000
|
|
10 | 2015-05-22 | 注册资本变更 |
200.000000
|
|