序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于丽平 | 100% | 101.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于丽平
|
|
2 |
朱美红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
无锡市中天装饰装潢有限公司鄞州分公司
|
许爱森 | 2007-08-06 |
2 |
无锡市中天装饰装潢有限公司永丰分公司
|
高江太 | 2006-04-19 |
3 |
无锡市中天装饰装潢有限公司惠河分公司
|
杨炳建 | 2005-07-05 |
4 |
无锡市中天装饰装潢有限公司上马墩分公司
|
束华安 | 2005-06-22 |
5 |
无锡市中天装饰装潢有限公司金海里分公司
|
王开俊 | 2004-04-30 |
6 |
无锡市中天装饰装潢有限公司建筑路分公司
|
施学军 | 2004-04-19 |
7 |
无锡市中天装饰装潢有限公司健康路分公司
|
童东雷 | 2003-10-09 |
8 |
无锡市中天建筑装饰工程有限公司江阴分公司
|
童东雷 | 2003-10-09 |
9 |
无锡市中天装饰装潢有限公司芦庄分公司
|
杨天俊 | 2002-08-20 |
10 |
无锡市中天装饰装潢有限公司锡沪路分公司
|
王继营 | 2002-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱福林
|
于丽平
|
2 | 2015-12-18 | 法定代表人变更 |
朱福林
|
于丽平
|
3 | 2015-12-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-12-18 | 股东变更 |
朱福林 [退出]于丽进 [退出]
|
于丽平 [新增]
|
5 | 2015-12-18 | 名称变更 |
无锡市中天建筑装饰工程有限公司
|
无锡市中天装饰工程有限公司
|