序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无锡腾笼餐饮管理有限公司 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海青
|
|
2 |
耿燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司悦尚奥莱分公司
|
张海青 | 2022-02-15 |
2 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司太湖新城分公司
|
张海青 | 2021-09-16 |
3 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司梅里分公司
|
张海青 | 2021-06-01 |
4 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司南长分公司
|
张海青 | 2020-12-11 |
5 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司云林分公司
|
张海青 | 2020-10-26 |
6 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司京东广场分公司
|
刘京京 | 2020-08-17 |
7 |
无锡锡笼记餐饮管理有限公司叙康里分公司
|
高前利 | 2020-08-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 法定代表人变更 |
吴礼丰
|
张海青
|
2 | 2021-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴礼丰
|
张海青
|