序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈成文 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 黄佃才 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 裴永 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈成文
|
|
2 |
黄佃才
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
徐州市神农种业有限公司大黄山分公司
|
陈成文 | 2004-02-25 |
2 |
徐州市神农种业有限公司第一分公司
|
卢兴国 | 2002-02-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-21 | 经营期限变更 |
2016-12-20
|
|