序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
常州新北区创业路9号
|
常州市天宁区郑陆镇牟家村
|
2 | 2019-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
樊甲威
|
孙长富
|
3 | 2019-02-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
承群威,潘宏波,樊甲威
|
承群威,潘宏波,曹建春
|
4 | 2017-09-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
常州市天宁区郑陆镇焦溪工业集中区
|
常州新北区创业路9号
|
5 | 2017-01-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
承群威,潘宏波,董敏杰
|
承群威,潘宏波,樊甲威
|
6 | 2017-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董敏杰
|
樊甲威
|
7 | 2016-11-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
承群威,潘宏波,张庆功
|
承群威,潘宏波,董敏杰
|
8 | 2016-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张庆功
|
董敏杰
|
9 | 2016-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
承群威
|
张庆功
|
10 | 2016-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
承群威,潘宏波,黄珍娣
|
承群威,潘宏波,张庆功
|