序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂志勇
|
|
2 |
袁鸿昌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常州世联房地产代理有限公司丹徒分公司
|
聂志勇 | 2012-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天宁区关河东路66号1515室、1520室
|
常州市新北区太湖东路9号1幢1403室
|
2 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
袁鸿昌
|
聂志勇
|
3 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁鸿昌
|
聂志勇
|
4 | 2019-05-16 | 股东名称变更 |
深圳世联行地产顾问股份有限公司 [退出]
|
深圳世联行集团股份有限公司 [新增]
|
5 | 2019-05-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳世联行地产顾问股份有限公司 [退出]
|
深圳世联行集团股份有限公司 [新增]
|
6 | 2016-08-31 | 经营期限变更 |
2018-01-25
|
2028-01-24
|
7 | 2016-08-31 | 经营范围 |
房地产咨询,房地产代理,房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产代理,房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-08-31 | 名称变更 |
常州世联房地产咨询有限公司
|
常州世联房地产代理有限公司
|
9 | 2015-10-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢柏静
|
袁鸿昌
|
10 | 2015-10-21 | 法定代表人变更 |
邢柏静
|
袁鸿昌
|