序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾秋平 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 翁叶平 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 徐江晴 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾秋平
|
|
2 |
徐江晴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天宁区新天地花苑12幢乙单元2001室
|
武进区湖塘镇延政中路2号B2501
|
2 | 2016-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翁叶平
|
顾秋平
|
3 | 2016-06-14 | 法定代表人变更 |
翁叶平
|
顾秋平
|
4 | 2014-11-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
顾秋平
|
翁叶平
|
5 | 2014-11-17 | 经营期限变更 |
2014-12-19
|
2024-12-19
|
6 | 2014-11-17 | 法定代表人变更 |
顾秋平
|
翁叶平
|