序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施玲 | 99.24529% | 526万人民币 |
2 | 迮菊泉 | 0.75472% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
迮菊泉
|
|
2 |
钱建明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
施玲
|
迮菊泉
|
2 | 2022-08-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
施玲
|
施玲,迮菊泉 [新增]
|
3 | 2022-08-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2022-08-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
526.000000
|
530.000000( + 0.76046% )
|
5 | 2021-11-29 | 法定代表人变更 |
钱军
|
施玲
|
6 | 2021-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱军
|
施玲
|
7 | 2019-12-12 | 股东变更 |
谢元明 [退出]钱军 [退出]
|
施玲 [新增]
|
8 | 2019-12-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢元明
|
钱军
|
10 | 2016-06-20 | 法定代表人变更 |
谢元明
|
钱军
|