序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李旭辉 | 30% | 60.0万人民币 |
2 | 李建国 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 沈健辉 | 25% | 50.0万人民币 |
4 | 王林 | 10% | 20.0万人民币 |
5 | 裴振奎 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.000000
|
200.000000( + 1900% )
|
3 | 2021-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹红霞 [退出]
|
李旭辉, [新增]沈健辉, [新增]李建国, [新增]王林, [新增]裴振奎 [新增]
|
4 | 2021-05-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
吴江市横扇镇诚心村11组
|
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)八坼街道联华路36号
|
5 | 2020-05-08 | 经营期限变更 |
2020-02-29
|
|
6 | 2018-08-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
激光设备及配件加工、销售;提供相关技术及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
激光设备及配件加工、销售;提供相关技术及售后服务;激光设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹红霞
|
李旭辉
|
8 | 2018-03-27 | 法定代表人变更 |
曹红霞
|
李旭辉
|