序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李才生 | 51% | 408万人民币 |
2 | 李昱婵 | 49% | 392万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李平生
|
|
2 |
李昱婵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 股东变更 |
李才生年智渤 [退出]陆祎 [退出]沈梦奕 [退出]
|
李才生李昱婵 [新增]
|
2 | 2020-05-29 | 经营范围 |
文化艺术交流活动策划、企业管理咨询、体育场馆管理、会务服务、展览展示服务;餐饮服务;游泳培训、乐器培训、舞蹈培训、绘画培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);摄影服务;动漫设计制作;销售:日用百货、卫生用品、玩具、文具、工艺品、服装、鞋帽、化妆品;电子游戏游艺服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化艺术交流活动策划、企业管理咨询、体育场馆管理、会务服务、展览展示服务;餐饮服务;游泳培训、乐器培训、舞蹈培训、绘画培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);摄影服务;动漫设计制作;销售:日用百货、卫生用品、玩具、文具、工艺品、服装、鞋帽、化妆品;电子游戏游艺服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:托育服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段楠
|
李平生
|
4 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
段楠
|
李平生
|
5 | 2018-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李才生年智渤陆祎
|
李才生年智渤陆祎沈梦奕 [新增]
|
6 | 2017-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李才生
|
段楠
|
7 | 2017-07-03 | 经营范围 |
文化艺术交流活动策划、企业管理咨询、体育场馆管理、会务服务、展览展示服务;餐饮服务;游泳培训、乐器培训、舞蹈培训、绘画培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);摄影服务;动漫设计制作;销售:日用百货、卫生用品、玩具、文具、工艺品、服装、鞋帽、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化艺术交流活动策划、企业管理咨询、体育场馆管理、会务服务、展览展示服务;餐饮服务;游泳培训、乐器培训、舞蹈培训、绘画培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);摄影服务;动漫设计制作;销售:日用百货、卫生用品、玩具、文具、工艺品、服装、鞋帽、化妆品;电子游戏游艺服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-07-03 | 股东变更 |
李才生年智渤
|
李才生年智渤陆祎 [新增]
|
9 | 2017-07-03 | 法定代表人变更 |
李才生
|
段楠
|