序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖枫
|
应忠义
|
2 | 2021-11-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:邮政储蓄银行代理营业机构(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
3 | 2021-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴文明
|
肖枫
|
4 | 2019-12-17 | 负责人姓名变更 |
徐春兰
|
吴文明
|
5 | 2019-03-22 | 负责人姓名变更 |
吴文明
|
徐春兰
|
6 | 2019-03-22 | 营业场所变更 |
苏州市相城区渭塘镇邮电路1号
|
苏州市相城区澄阳路2809号
|
7 | 2016-01-07 | 名称变更 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市渭塘镇支行
|
中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市渭塘镇营业所
|
8 | 2014-12-04 | 经营范围 |
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-12-04 | 负责人姓名变更 |
赵琴
|
吴文明
|