序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩晓波 | 60% | 60万人民币 |
2 | 蒋隆英 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩晓波
|
|
2 |
蒋隆英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 企业住所变更 |
苏州市人民路3188号17幢908室
|
苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B幢2116室
|
2 | 2016-07-27 | 企业住所变更 |
苏州市吴中经济开****区越溪街道木林路一号9幢504室
|
苏州市人民路3188号17幢908室
|
3 | 2015-06-03 | 经营期限变更 |
2034-04-07
|
|
4 | 2015-06-03 | 企业住所变更 |
苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号11幢
|
苏州市吴中经济开****区越溪街道木林路一号9幢504室
|