序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁政政 | 55.55556% | 310.0万人民币 |
2 | 丁先如 | 44.44444% | 248.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁政政
|
|
2 |
李美芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
258.000000
|
558.000000( + 116.27907% )
|
2 | 2020-07-15 | 企业住所变更 |
如皋市白蒲镇姚家园村
|
如皋市白蒲镇姚家园村十九组
|
3 | 2020-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁先如
|
丁政政
|
4 | 2020-06-28 | 股东变更 |
李美芳 [退出]丁先如
|
丁政政 [新增]丁先如
|
5 | 2020-06-28 | 法定代表人变更 |
丁先如
|
丁政政
|
6 | 2018-07-27 | 法定代表人变更 |
刘建锋
|
丁先如
|
7 | 2018-07-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建锋
|
丁先如
|
8 | 2018-04-11 | 经营范围 |
氧化锌销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
氧化锌、磷化液销售;普通货物道路运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁先如
|
刘建锋
|
10 | 2018-03-07 | 法定代表人变更 |
丁先如
|
刘建锋
|