序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈堡光 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈堡光
|
|
2 |
徐尚梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南通勤丰钢结构加工有限公司如东分公司
|
陈宝华 | 2020-04-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范勤丰
|
陈堡光
|
2 | 2018-04-20 | 法定代表人变更 |
范勤丰
|
陈堡光
|
3 | 2018-04-20 | 股东变更 |
范勤丰 [退出]
|
陈堡光 [新增]
|
4 | 2018-04-20 | 法定代表人变更 |
范勤丰
|
孙堡光
|
5 | 2016-07-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴军
|
范勤丰
|
6 | 2016-07-19 | 股东变更 |
吴军 [退出]
|
范勤丰 [新增]
|
7 | 2016-07-19 | 法定代表人变更 |
吴军
|
范勤丰
|
8 | 2016-05-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范勤丰
|
吴军
|
9 | 2016-05-17 | 股东变更 |
范勤丰 [退出]
|
吴军 [新增]
|
10 | 2016-05-17 | 法定代表人变更 |
范勤丰
|
吴军
|