序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
甘莉莉
|
王承
|
2 | 2016-05-31 | 法定代表人姓名 |
甘莉莉
|
王承
|
3 | 2015-12-16 | 营业期限变更 |
2015-12-19
|
2018-10-11
|
4 | 2015-12-16 | 经营范围 |
生产销售瓦楞纸。(涉及前置许可经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
原纸及造纸机械的批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2014-12-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐宝林
|
甘莉莉
|
6 | 2014-12-16 | 法定代表人姓名 |
徐宝林
|
甘莉莉
|