序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东海高新区产业投资集团有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李泽宇
|
|
2 |
尹明明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 法定代表人变更 |
刘海荣
|
李泽宇
|
2 | 2021-09-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘海荣
|
李泽宇
|
3 | 2020-03-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
仲崇超
|
刘海荣
|
4 | 2020-03-06 | 股东变更 |
东海县牛山街道农业技术推广服务站 [退出]
|
东海县晶隆高新技术****展有限公司 [新增]
|
5 | 2020-03-06 | 法定代表人变更 |
仲崇超
|
刘海荣
|
6 | 2020-03-06 | 企业住所变更 |
东海县牛山镇和平西路南侧
|
东海县高新区光明路38号A楼
|
7 | 2018-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东海县牛山镇晶隆城市建设开****有限公司 [退出]
|
东海县牛山街道农业技术推广服务站 [新增]
|
8 | 2017-02-17 | 股东变更 |
东海县晶峰实业投资有限公司 [退出]
|
东海县牛山镇晶隆城市建设开****有限公司 [新增]
|