序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋如柏 | 86.4% | 432.0万人民币 |
2 | 田成英 | 13.6% | 68.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋如柏
|
|
2 |
田成英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
盐城市鑫威石油化工机械有限公司大庆分公司
|
孙士汉 | 2009-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹恒军
|
蒋如柏
|
2 | 2019-11-15 | 法定代表人变更 |
曹恒军
|
蒋如柏
|
3 | 2018-10-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田成英
|
曹恒军
|
4 | 2018-10-23 | 法定代表人变更 |
田成英
|
曹恒军
|
5 | 2015-04-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋如柏
|
田成英
|
6 | 2015-04-10 | 法定代表人变更 |
蒋如柏
|
田成英
|
7 | 2015-03-17 | 经营期限变更 |
2015-04-05
|
|
8 | 2015-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田成英
|
蒋如柏
|
9 | 2015-01-08 | 法定代表人变更 |
田成英
|
蒋如柏
|
10 | 2014-03-28 | 股东变更 |
蒋如柏蒋克书 [退出]
|
蒋如柏田成英 [新增]
|