序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭刚 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 吴正林 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭德华
|
|
2 |
吴正林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭刚
|
谭德华
|
2 | 2020-10-26 | 法定代表人变更 |
谭刚
|
谭德华
|
3 | 2017-01-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚会
|
谭刚
|
4 | 2017-01-13 | 股东变更 |
王亚会 [退出]谭刚
|
谭刚吴正林 [新增]
|
5 | 2017-01-13 | 法定代表人变更 |
王亚会
|
谭刚
|
6 | 2016-05-16 | 经营范围 |
车厢及相关配套产品、机械设备销售、安装,车辆销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
车厢及相关配套产品、机械设备销售、安装,车辆销售,车厢制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-23 | 经营范围 |
车厢及相关配套产品、机械设备销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
车厢及相关配套产品、机械设备销售、安装,车辆销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|