序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏宝粮控股集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵玉明
|
|
2 |
潘勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江苏宝粮控股集团股份有限公司 [退出]
|
江苏宝粮控股集团有限公司 [新增]
|
2 | 2021-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫斌
|
赵玉明
|
3 | 2021-01-08 | 股东名称变更 |
江苏宝粮控股集团股份有限公司 [退出]
|
江苏宝粮控股集团有限公司 [新增]
|
4 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
莫斌
|
赵玉明
|
5 | 2019-01-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨光
|
莫斌
|
6 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
杨光
|
莫斌
|
7 | 2017-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈书勤
|
杨光
|
8 | 2017-09-26 | 法定代表人变更 |
陈书勤
|
杨光
|
9 | 2016-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江苏宝粮控股集团有限公司 [退出]
|
江苏宝粮控股集团股份有限公司 [新增]
|
10 | 2016-05-12 | 股东名称变更 |
江苏宝粮控股集团有限公司 [退出]
|
江苏宝粮控股集团股份有限公司 [新增]
|