序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 格雷斯海姆玻璃有限责任公司 | 60% | 300万美元 |
2 | 镇江双峰玻璃有限公司 | 40% | 200万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Lukas Marius Burkhardt
|
|
2 |
巢杏松
|
|
3 |
巢建峰
|
|
4 |
David Sivapruksa
|
|
5 |
余长缨
|
|
6 |
邹韶坤
|
|
7 |
Harald Knies
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
187.500000
|
500.000000( + 166.66667% )
|
2 | 2021-09-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
玻璃瓶、安瓿、卡式瓶、试管、铝盖、胶塞、塑料瓶的生产销售;从事非本企业自用、自产货物和技术进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、进口商品分销业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
玻璃瓶、安瓿、卡式瓶、试管、铝盖、胶塞、塑料瓶的生产销售;从事非本企业自用、自产货物和技术进出口贸易(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、进口商品分销业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
3 | 2018-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
DR.FISCHER CHRISTIAN AUGUST
|
Lukas Marius Burkhardt
|
4 | 2018-03-28 | 法定代表人姓名 |
DR.FISCHER CHRISTIAN AUGUST
|
Lukas Marius Burkhardt
|
5 | 2018-03-28 | 法定代表人姓名 |
DR.FISCHER CHRISTIAN AUGUST
|
DR.Lukas Burkhardt
|
6 | 2017-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
UWE FERDINAND ROHRHOFF
|
DR.FISCHER CHRISTIAN AUGUST
|
7 | 2017-10-18 | 法定代表人姓名 |
UWE FERDINAND ROHRHOFF
|
DR.FISCHER CHRISTIAN AUGUST
|
8 | 2013-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
Heinz Stefan Grote
|
UWE FERDINAND ROHRHOFF
|
9 | 2013-12-23 | 法定代表人姓名 |
Heinz Stefan Grote
|
UWE FERDINAND ROHRHOFF
|