序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祁建明 | 60% | 183万人民币 |
2 | 祁凯 | 40% | 122万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁建明
|
|
2 |
祁凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王耀忠
|
祁建明
|
2 | 2016-10-14 | 股东变更 |
王耀忠 [退出]项丽宁 [退出]
|
祁建明 [新增]祁凯 [新增]
|
3 | 2016-10-14 | 法定代表人变更 |
王耀忠
|
祁建明
|
4 | 2014-09-04 | 经营期限变更 |
2014-08-21
|
2024-08-21
|