序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 镇江市交通工程建设管理有限公司 | 99% | 990万人民币 |
2 | 镇江市交通规划设计院有限公司 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯辉
|
|
2 |
王刚
|
|
3 |
田喜东
|
|
4 |
李芬芬
|
|
5 |
徐亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏润通项目管理有限公司连云港分公司
|
毕津 | 2021-11-22 |
2 |
江苏润通项目管理有限公司深圳分公司
|
吕柳明 | 2015-05-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 股东名称变更 |
镇江市交通规划设计院,镇江市交通工程建设管理处 [退出]
|
镇江市交通规划设计院有限公司, [名称变更]镇江市交通工程建设管理有限公司 [新增]
|
2 | 2021-03-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
镇江市交通规划设计院镇江市交通工程建设管理处 [退出]
|
镇江市交通规划设计院有限公司 [名称变更]镇江市交通工程建设管理有限公司 [新增]
|
3 | 2021-03-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-01-02
|
|
4 | 2019-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵旭东
|
侯辉
|
5 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
赵旭东
|
侯辉
|
6 | 2018-11-14 | 股东变更 |
镇江市交通规划设计院镇江交通产业集团有限公司 [退出]
|
镇江市交通规划设计院镇江市交通工程建设管理处 [新增]
|
7 | 2016-09-19 | 经营范围 |
工程项目管理、项目代建;工程监理、检测、技术咨询、服务;招标代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程项目管理、项目代建;工程监理、检测、技术咨询服务;招标代理服务;汽车租赁;机械与设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-09-29 | 股东变更 |
镇江市交通规划设计院镇江市交通工程建设管理处 [退出]
|
镇江市交通规划设计院镇江交通产业集团有限公司 [新增]
|
9 | 2015-06-30 | 投资总额变更 |
400.000000
|
1000.000000( + 150% )
|
10 | 2015-06-30 | 经营范围 |
公路工程、水运工程的监理、检测、技术咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程项目管理、项目代建;工程监理、检测、技术咨询、服务;招标代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|