序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁素云 | 96.77419% | 3000万人民币 |
2 | 李永根 | 3.22581% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永根
|
|
2 |
梁素云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 企业住所变更 |
镇江市丹徒区江心镇五墩村
|
镇江市京口区谏壁镇越河街37号
|
2 | 2018-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李继耀
|
李永根
|
3 | 2018-08-06 | 股东变更 |
李永根李继耀 [退出]
|
李永根梁素云 [新增]
|
4 | 2018-08-06 | 法定代表人变更 |
李继耀
|
李永根
|
5 | 2016-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高义海
|
李继耀
|
6 | 2016-11-15 | 法定代表人变更 |
高义海
|
李继耀
|
7 | 2016-11-15 | 股东变更 |
李永根高义海 [退出]
|
李永根李继耀 [新增]
|
8 | 2016-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李永根
|
高义海
|
9 | 2016-05-06 | 注册资本变更 |
100.000000
|
3100.000000( + 3000% )
|
10 | 2016-05-06 | 名称变更 |
镇江达舟高速船舶制造有限公司
|
镇江达舟船舶制造有限公司
|