序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖丽
|
姚瑶
|
2 | 2020-03-12 | 营业场所变更 |
泰兴市张桥镇张桥村宋庄六组78号
|
泰兴市张桥镇张焦公路南侧6号四楼全部
|
3 | 2019-12-04 | 负责人姓名变更 |
朱小敏
|
肖丽
|
4 | 2016-06-16 | 负责人姓名变更 |
葛小桃
|
朱小敏
|
5 | 2015-11-10 | 营业场所变更 |
泰兴市张桥镇南街201号
|
泰兴市张桥镇张桥村宋庄六组78号
|
6 | 2015-04-22 | 负责人姓名变更 |
张红霞
|
葛小桃
|