序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐丽梅 | 50% | 25万人民币 |
2 | 薛永康 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐丽梅
|
|
2 |
薛永康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
单田俊
|
徐丽梅
|
2 | 2018-02-06 | 股东变更 |
单田俊 [退出]
|
徐丽梅 [新增]薛永康 [新增]
|
3 | 2018-02-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2018-02-06 | 经营期限变更 |
2021-03-31
|
|
5 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
单田俊
|
徐丽梅
|
6 | 2017-10-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
申劲松
|
单田俊
|
7 | 2017-10-24 | 股东变更 |
黄晓燕 [退出]
|
单田俊 [新增]
|
8 | 2017-10-24 | 法定代表人变更 |
申劲松
|
单田俊
|
9 | 2016-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄晓燕
|
申劲松
|
10 | 2016-05-11 | 法定代表人变更 |
黄晓燕
|
申劲松
|