序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王辉
|
王迅
|
2 | 2020-05-15 | 负责人姓名变更 |
刘培
|
王辉
|
3 | 2019-05-06 | 负责人姓名变更 |
朱刚
|
刘培
|
4 | 2018-02-26 | 营业场所变更 |
泗洪县青阳镇孙河路东侧兴达粮油综合楼1-2层
|
泗洪县衡山北路9号(江南花园)75幢106
|
5 | 2018-02-26 | 负责人姓名变更 |
李敬忠
|
朱刚
|