序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈亮 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈亮
|
|
2 |
吴剑勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈培良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:倪明;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴剑勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:倪明;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-12-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-06-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2021-07-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱章玲; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 陈亮; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2021-07-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尹自力; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 朱章玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 陈亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈培良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2021-07-07 | 法定代表人变更 |
朱章玲
|
陈亮
|
6 | 2016-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69251
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3656X8
|
7 | 2013-10-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 胡红军;股东: 胡红军, ****万;组织机构: 胡红军 职务: 执行董事兼总经理;尹自力 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 朱章玲;股东: 朱章玲, ****万;组织机构: 尹自力 职务: 监事;朱章玲 职务: 执行董事兼总经理;
|