序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张康平
|
董事长兼总经理 |
2 |
王晨
|
董事 |
3 |
徐啸
|
董事 |
4 |
郭丽娜
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王晨;姓名: 张康平*; 姓名: 郭丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 章国艺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王晨; 姓名: 徐啸;姓名: 张康平*; 姓名: 郭丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2018-05-14 | 经营范围变更 |
服务:实业投资;批****、零售:五金交电,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务),文化创意策划,组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策划(除演出及演出中介),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批****、零售:五金交电,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
3 | 2017-09-14 | 经营范围变更 |
服务:实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
服务:实业投资;批****、零售:五金交电,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-07-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州西湖投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州西湖投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-03-28 | 章程修正案备案 |
股东:杭州西湖投资有限公司
|
股东:杭州西湖投资集团有限公司
|
6 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330106000051054组织机构代码证:732418939
|
统一社会信用代码:913301067324189390
|
7 | 2016-12-06 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区文三西路**号***室; 法定代表人(负责人): 金伊迪; 营业期限: ****/**/** 至 ****/**/**; 组织机构: 金伊迪 职务: 执行董事兼总经理; 余冰 职务: 监事;
|
住所: 杭州市西湖区浙大路**号*楼***室; 法定代表人(负责人): 张康平; 营业期限: ****/**/** 至 ****/*/*; 组织机构: 郭丽娜 职务: 监事; 王晨 职务: 董事; 章国艺 职务: 董事; 张康平 职务: 董事长兼总经理;
|
8 | 2014-07-04 | 住所变更 |
住所: 西湖区文三西路**号***室; 法定代表人(负责人): 邵宇宁; 实收资本: *****万人民币元; 组织机构: 邵宇宁 职务: 执行董事; 邵宇宁 职务: 总经理; 余冰 职务: 监事; 电话:;
|
住所: 杭州市西湖区文三西路**号***室; 法定代表人(负责人): 金伊迪; 实收资本: *万人民币元; 组织机构: 金伊迪 职务: 执行董事兼总经理; 余冰 职务: 监事; 电话:;
|
9 | 2013-01-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 西湖区文三路539号; 电话:;
|
住所: 西湖区文三西路18号907室; 电话:;
|
10 | 2012-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东: 杭州市西湖区国有资产管理委员会办公室, 18200万;
|
股东: 杭州西湖投资有限公司, 18200万;
|