序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹捷 | 56% | 280.0万人民币 |
2 | 白海鹰 | 15% | 75.0万人民币 |
3 | 蔡竟 | 11% | 55.0万人民币 |
4 | 董崴 | 10% | 50.0万人民币 |
5 | 刘俊佟 | 5% | 25.0万人民币 |
6 | 霍少飞 | 3% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡竟
|
|
2 |
曹捷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2021-06-03 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-04-16 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-04-16 | 出资方式备案 |
|
|
6 | 2020-04-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2020-04-16 | 出资日期备案 |
|
|
8 | 2020-04-16 | 出资比例备案 |
|
|
9 | 2018-12-24 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2018-09-13 | 法定代表人变更 |
|
|