序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵晶 | 60% | 210.0万人民币 |
2 | 何阳彪 | 40% | 140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵晶
|
|
2 |
何阳彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区学院北路**号(莫干山路***弄**号*幢)***室
|
浙江省杭州市拱墅区莫干山路****号*号楼***室
|
2 | 2020-10-28 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:310000
|
3 | 2019-09-09 | 住所变更 |
杭州市江干区彭埠镇红普路***号*幢***室
|
浙江省杭州市拱墅区学院北路**号(莫干山路***弄**号*幢)***室
|
4 | 2019-09-09 | 经营范围变更 |
服务:计算机软硬件、计算机网络技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;批****零售:计算机软硬件、手机及配件、办公用品、音响、电子产品。
|
计算机软硬件、计算机网络技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;计算机软硬件、手机及配件、办公用品、音响、电子产品的批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-09-09 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2019-01-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王莉; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 吴靖靖; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 赵晶; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 何阳彪; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2019-01-23 | 法定代表人变更 |
王莉
|
赵晶
|
8 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴靖靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 何阳彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 赵晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2016-11-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:321877209
|
统一社会信用代码:*****4
|