序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华数传媒网络有限公司 | 100% | 313621.198500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何刚
|
|
2 |
张晨
|
|
3 |
李杨
|
|
4 |
洪方磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长江路***号B*楼***室
|
浙江省杭州市西湖区益乐路***号*幢***室
|
2 | 2022-01-17 | 法定代表人变更 |
乔小燕
|
何刚
|
3 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乔小燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 何刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪方磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 张晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 洪方磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-04-13 | 住所变更 |
杭州市西湖区天目山路***号古荡科技经济园**号楼*楼
|
浙江省杭州市滨江区长江路***号B*楼***室
|
5 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乔小燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴啸; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 沈林华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王颖轶; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 乔小燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 何刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 张晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 洪方磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2017-06-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
励怡青
|
乔小燕
|
7 | 2016-04-07 | 注册资本(金)变更 |
******
|
******.****
|
8 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76458
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********059494
|
9 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 查勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 郭襄伊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 励怡青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 沈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 查勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 励怡青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 沈林华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴啸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2016-04-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 华数传媒网络有限公司; 出资额: ******; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 华数传媒网络有限公司; 出资额: ******.****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|