序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛宁
|
|
2 |
赵家茂
|
|
3 |
金灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:章岩;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:毛宁;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡丽萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:毛宁;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-07-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市石桥路***号
|
浙江省杭州市下城区环城北路***号汇金国际大厦西*幢**层****、****室
|
3 | 2021-07-22 | 经营范围变更 |
汽轮机、燃汽轮机、****电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、电动机、变压器、除尘器、输送设备、链条、集中控制系统、阀门、上述设备的相关仪控设备、零部件、原材料及备用配件的批****、进出口业务,上述产品的工程成套、售后服务、咨询服务和相关产品的技术开****、技术转让,通讯设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:汽轮机及辅机销售;****电机及****电机组销售;机械设备销售;机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置销售;物料搬运装备销售;金属材料销售;风机、风扇销售;轴承销售;润滑油销售;通讯设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;通用设备修理;喷涂加工;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-06-02 | 法定代表人变更 |
王峥嵘
|
毛宁
|
5 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛宁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王峥嵘; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 金灿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 毛宁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵家茂; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 金灿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2017-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁晨; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 俞昌权; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 刘国强; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 张树潭; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 毛宁; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 濮阳烁; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 王钢; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 禹志根; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 蒋蓉; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 王峥嵘; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 毛宁; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 金灿; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-07-14 |
姓名: 丁晨; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 俞昌权; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 刘国强; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 张树潭; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 毛宁; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 濮阳烁; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 王钢; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 禹志根; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 蒋蓉; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 俞昌权; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 毛宁; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 金灿; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
|
8 | 2017-07-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞昌权
|
王峥嵘
|
9 | 2017-04-18 | 经营范围(业务范围)变更 |
汽轮机、燃汽轮机、****电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、电动机、变压器、除尘器、输送设备、链条、集中控制系统、阀门、上述设备的相关仪控设备、零部件、原材料及备用配件的批****、进出口业务,上述产品的工程成套、售后服务、咨询服务和相关产品的技术开****、技术转让。
|
汽轮机、燃汽轮机、****电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、电动机、变压器、除尘器、输送设备、链条、集中控制系统、阀门、上述设备的相关仪控设备、零部件、原材料及备用配件的批****、进出口业务,上述产品的工程成套、售后服务、咨询服务和相关产品的技术开****、技术转让,通讯设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-06-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44900
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********84761D
|