序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张成 | 65% | 325.0万人民币 |
2 | 李助 | 35% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张成
|
|
2 |
吴进冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-12-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江汇仓云品共享贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 三多科技(北京)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张成; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李助; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2019-08-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 小野云创(北京)网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 北京大稳科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 浙江汇仓云品共享贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 三多科技(北京)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 名称变更 |
小野云创(杭州)网络科技有限公司
|
至高无上(杭州)网络科技有限公司
|
5 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴进冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 田松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴进冬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 |
田松
|
张成
|